ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
Informe ejecutivo de ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMAR BUSINESS SL | Administrador Solidario | 26/05/2016 | |
CHURRASQUERIA RODEO SUR SA | Administrador Solidario | 02/06/2010 |
VINCULACIONES DE ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 77, S 8, H TF 11533, I/A 8 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: SERMAR BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 193, S 8, H TF 57228, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 77, S 8, H TF 11533, I/A 7 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 76, S 8, H TF 11533, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Información de ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO
Mostramos los datos de ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBAINA ARTEAGA SERGIO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos