RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
Informe ejecutivo de RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA | Apoderado | 22/04/2016 | 11/05/2017 |
L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA | Consejero | 01/09/2014 | 04/07/2016 |
VINCULACIONES DE RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Apoderado
- Rivero Albadalejo Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 225, S 8, H M 194571, I/A 28 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-93-28
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Consejero
- Rivero Albadalejo Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 224, S 8, H M 194571, I/A 27 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Apoderado
- Rivero Albadalejo Rodrigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 224, S 8, H M 194571, I/A 26 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Consejero
- Guixa Agramunt Conxita
- Rivero Albadalejo Rodrigo
- Sanchis Roca Francesc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 223, S 8, H M 194571, I/A 24 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Información de RIVERO ALBADALEJO RODRIGO
Mostramos los datos de RIVERO ALBADALEJO RODRIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERO ALBADALEJO RODRIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos