PERAL ROMERO MANUEL
Informe ejecutivo de PERAL ROMERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PERAL ROMERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABULAGA GLOBAL SL | Socio Unico | 11/11/2022 | |
LIBRERIAS PICASSO SL | Socio Unico | 07/06/2017 | |
LIBRERIAS PICASSO SL | Administrador Unico | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE PERAL ROMERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERAL ROMERO MANUEL
Empresa: ABULAGA GLOBAL SL
Socio Único
- Peral Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 209 , F 155, S 8, H AL 5969, I/A 7 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-04
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Consejero
- Peral Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 222, S 8, H M 194571, I/A 23 M (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Empresa: LIBRERIAS PICASSO SL
Administrador Unico
- Peral Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 112, S 8, H AL 47610, I/A 1 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-04
Empresa: LIBRERIAS PICASSO SL
Socio Único
- Peral Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860 , F 112, S 8, H AL 47610, I/A 1 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-04
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Presidente
- Peral Romero Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 223, S 8, H M 194571, I/A 25 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Presidente
- Peral Romero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 223, S 8, H M 194571, I/A 24 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Empresa: L LIBRERIAS INDEPENDIENTES SA
Consejero
- Peral Romero Manuel
- Sanchez Suarez Carolina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12277 , F 222, S 8, H M 194571, I/A 23 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-28
Información de PERAL ROMERO MANUEL
Mostramos los datos de PERAL ROMERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERAL ROMERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos