RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
Informe ejecutivo de RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELAIA AGRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/09/2024 | |
ATITLAN CROPS SA | Administrador Solidario | 26/08/2024 | |
CEPEROS AGN SL | Consejero | 13/08/2024 | |
CEPEROS AGN SL | Presidente | 13/08/2024 | |
ATITLAN GRAPES SL | Administrador Solidario | 01/08/2024 | |
LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2024 | |
CEPEROS AGN SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
AGRICOLA LA MOGAYUELA SA | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | |
ATITLAN CROPS SA | Apoderado Solidario | 20/10/2022 | |
PISTCROP GROUP SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
Empresa: ELAIA AGRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Llopis Magraner Francisco
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220717, I/A 2 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Empresa: ELAIA AGRO SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Santodomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220717, I/A 2 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-46
Empresa: ATITLAN CROPS SA
Administrador Solidario
- Llopis Magraner Francisco
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 201187, I/A 12 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-46
Empresa: CEPEROS AGN SL
Consejero
- Llopis Magraner Francisco
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Presidente
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 27230, I/A 6 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-02
Empresa: KAIFOOD FOODSERVICES SL
Administrador Solidario
- Llopis Magraner Francisco
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 212826, I/A 3 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-46
Empresa: ATITLAN AGRO I SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823651, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ATITLAN AGRO I SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823651, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ELAIA AGRO SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Santodomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 822159, I/A 2 (14/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-28
Empresa: LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Diez Javier Martin
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Gasser Norbert
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 66, S 8, H CR 33184, I/A 7 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-13
Empresa: CEPEROS AGN SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073, L 837, F 139, S 8, H AB 27230, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-02
VER MAS ACTOS
Información de RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA
Mostramos los datos de RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIVERA OLALQUIAGA RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos