DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
Informe ejecutivo de DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL | Apoderado Solidario | 02/08/2024 | |
LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2024 | |
CEPEROS AGN SL | Apoderado Solidario | 22/01/2024 | |
AGRICOLA LA MOGAYUELA SA | Apoderado Solidario | 12/12/2022 | |
ATITLAN CROPS SA | Apoderado Solidario | 20/10/2022 | |
PISTCROP GROUP SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
OKUTAMA INVEST SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
PAKISAURUS INVEST SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
OCEANOTITAN INVEST SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
ATITLAN HARVEST SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
Empresa: LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Llopis Magraner Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 33184, I/A 9 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-13
Empresa: ATITLAN AGRO I SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823651, I/A 5 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ATITLAN AGRO I SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823651, I/A 2 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: ECOLOGICAL FARMING SL
Consejero
Presidente
Representante
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Llopis Magraner Francisco
- Sanz Diaz Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41731 , F 50, S 8, H M 703218, I/A 7 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: LA MANCHA FARMS PISTACHOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Blasco Diez Javier Martin
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Gasser Norbert
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 66, S 8, H CR 33184, I/A 7 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-13
Empresa: CEPEROS AGN SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1073, L 837, F 139, S 8, H AB 27230, I/A 4 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-02
Empresa: NEUTE CROPS SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
- Viana Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11162, L 8440, F 166, S 8, H V 204137, I/A 5 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-46
Empresa: AGRICOLA LA MOGAYUELA SA
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
- Viana Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 50, S 8, H H 8253, I/A 27 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-21
Empresa: ATITLAN CROPS SA
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
- Viana Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11203, L 8481, F 26, S 8, H V 201187, I/A 6 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-46
Empresa: PAKISAURUS INVEST SL
Apoderado Solidario
- De Las Heras Sandomingo Ramon
- Rivera Olalquiaga Ramon Maria
- Viana Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11085, L 8363, F 100, S 8, H V 201527, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-46
VER MAS ACTOS
Información de DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON
Mostramos los datos de DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LAS HERAS SANDOMINGO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos