RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTATE PROMOSAO SL | Consejero | 03/08/2016 | |
RESTATE BRASIL SL | Consejero | 18/09/2014 | |
PLANEXTRON SL | Consejero | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
Empresa: RESTATE PROMOSAO SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 193, S 8, H M 612114, I/A 2 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: RESTATE BRASIL SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29447 , F 25, S 8, H M 530043, I/A 5 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: PLANEXTRON SL
Consejero
- ADOMARA RG SL
- ARTALEREN SL
- Bleda Martinez Joan
- Brau Lopez Luis Julian
- Gil Roma Lluis
- Riutort Plume Josep Maria
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38460 , F 108, S 8, H B 327219, I/A 5 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
Información de RIUTORT PLUME JOSEP MARIA
Mostramos los datos de RIUTORT PLUME JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIUTORT PLUME JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos