BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
Informe ejecutivo de BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTATE BRASIL SL | Apoderado Mancomunado | 18/09/2014 | |
PLANEXTRON SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2013 |
VINCULACIONES DE BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
Empresa: PLANEXTRON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 114, S 8, H B 327219, I/A 13 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-08
Empresa: RESTATE BRASIL SL
Consejero
- ADOMARA RG SL
- ARTALEREN SL
- Bleda Martinez Joan
- Brau Lopez Luis Julian
- Gil Roma Lluis
- Heinz Kernan
- Pla Llorens Miguel
Presidente
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32673 , F 4, S 8, H M 530043, I/A 13 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Empresa: RESTATE PROMOSAO SL
Consejero
- Brau Lopez Luis Julian
- Heinz Kernan
- Pla Llorens Miquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 198, S 8, H M 612114, I/A 7 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-28
Empresa: RESTATE PROMOSAO SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34014 , F 193, S 8, H M 612114, I/A 2 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: RESTATE BRASIL SL
Apoderado Mancomunado
- Bleda Martinez Joan
- Brau Lopez Luis Julian
- Gil Roma Lluis
- Klimowitz Waldmann Pablo
- Rojas Aleix Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32673 , F 1, S 8, H M 530043, I/A 6 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: RESTATE BRASIL SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29447 , F 25, S 8, H M 530043, I/A 5 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: PLANEXTRON SL
Apoderado Mancomunado
- Bleda Martinez Juan
- Brau Lopez Luis Julian
- Gil Roma Lluis
- Rojas Aleix Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42667 , F 113, S 8, H B 327219, I/A 10 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Empresa: PLANEXTRON SL
Secretario
- Brau Lopez Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38460 , F 111, S 8, H B 327219, I/A 7 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-08
Empresa: PLANEXTRON SL
Consejero
- ADOMARA RG SL
- ARTALEREN SL
- Bleda Martinez Joan
- Brau Lopez Luis Julian
- Gil Roma Lluis
- Riutort Plume Josep Maria
REPR.143 RRM
Secretario
- Brau Lopez Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38460 , F 108, S 8, H B 327219, I/A 5 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
Empresa: NOVA GESTIO SLP
Administrador Solidario
- Brau Lopez Luis Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40685 , F 55, S 8, H B 37453, I/A 10 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-08
VER MAS ACTOS
Información de BRAU LOPEZ LUIS JULIAN
Mostramos los datos de BRAU LOPEZ LUIS JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRAU LOPEZ LUIS JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos