RIUS BONET MIGUEL
Informe ejecutivo de RIUS BONET MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIUS BONET MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIQUEL RIUS SA | Presidente | 10/02/2021 | |
MIQUEL RIUS SA | Consejero | 10/02/2021 |
VINCULACIONES DE RIUS BONET MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIUS BONET MIGUEL
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
- Rius Bonet Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 130, S 8, H L 2433, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
- Rius Bonet Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 130, S 8, H L 2433, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
- Rius Bonet Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 14 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
- Rius Bonet Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 13 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
- Rius Bonet Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 13 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Información de RIUS BONET MIGUEL
Mostramos los datos de RIUS BONET MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIUS BONET MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos