BADIA ARCALIS MARIA PILAR
Informe ejecutivo de BADIA ARCALIS MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE BADIA ARCALIS MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIA ARCALIS MARIA PILAR
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 130, S 8, H L 2433, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 130, S 8, H L 2433, I/A 15 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 14 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado Solidario
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
Secretario
- Badia Arcalis Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 14 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado Solidario
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
Secretario
- Badia Arcalis Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 13 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Empresa: MIQUEL RIUS SA
Consejero Delegado Solidario
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
Consejero
- Badia Arcalis Maria Pilar
- Rius Badia Anna Maria
- Rius Bonet Miguel
Presidente
Secretario
- Badia Arcalis Maria Pilar
Vicepresidente
- Badia Arcalis Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H L 2433, I/A 13 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-25
Información de BADIA ARCALIS MARIA PILAR
Mostramos los datos de BADIA ARCALIS MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIA ARCALIS MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos