RIPOLL VAQUER FRANCISCA
Informe ejecutivo de RIPOLL VAQUER FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIPOLL VAQUER FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTELUNA SL | Apoderado | 24/03/2023 | |
PARTS I QUARTS SL | Administrador Mancomunado | 16/10/2017 | |
RIPOLL ASESORES SL | Administrador Unico | 22/09/2011 |
VINCULACIONES DE RIPOLL VAQUER FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL VAQUER FRANCISCA
Empresa: ESTELUNA SL
Apoderado
- Ripoll Vaquer Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 18, S 8, H PM 88016, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-07
Empresa: CONSTRUCCIONES SEGUI-MARCH SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES SEGUI-MARCH SL
Nif:B07607054
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ripoll Vaquer Francisca
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:12/11/2014
Número Procedimiento Concursal:559/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1007
Libro:
0
Folio:
129
Hoja:
8-9555
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/04/2021
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 129, S 8, H PM 9555, I/A 5 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-07
Empresa: PARTS I QUARTS SL
Administrador Mancomunado
- Campaner Capllonch Pedro
- Gonzalez Garcia Juan Manuel
- Ripoll Vaquer Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 25, S 8, H PM 82534, I/A 1 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Empresa: CONSTRUCCIONES SEGUI-MARCH SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CONSTRUCCIONES SEGUI-MARCH SL
Nif:B07607054
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ripoll Vaquer Francisca
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE PALMA DE MALLORCA
Número:2
Juez / Ponente:MARIA ENCARNACION GONZALEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:12/11/2014
Número Procedimiento Concursal:559/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1007
Libro:
0
Folio:
111
Hoja:
8-9555
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1007 , F 111, S 8, H PM 9555, I/A 3 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-07
Empresa: RIPOLL ASESORES SL
Administrador Unico
- Ripoll Vaquer Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 167, S 8, H PM 18515, I/A 6 (22/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-07
Empresa: LAMPAS SL
Administrador Unico
- Ripoll Vaquer Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 217, S 8, H PM 54759, I/A 2 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-07
Información de RIPOLL VAQUER FRANCISCA
Mostramos los datos de RIPOLL VAQUER FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL VAQUER FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos