RIPOLL OLIVER MAGDALENA
Informe ejecutivo de RIPOLL OLIVER MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIPOLL OLIVER MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICA ARIAS SA | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 02/08/2016 |
MARTORELL RIPOLL SA | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 13/07/2015 |
VINCULACIONES DE RIPOLL OLIVER MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL OLIVER MAGDALENA
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 18 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Administrador Solidario
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 38, S 8, H PM 1433, I/A 10 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 134, S 8, H PM 1433, I/A 7 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-07
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 15 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-07
Información de RIPOLL OLIVER MAGDALENA
Mostramos los datos de RIPOLL OLIVER MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL OLIVER MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos