MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTORELL RIPOLL SA | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 28/05/2018 |
ELECTRICA ARIAS SA | Administrador Solidario | 02/08/2016 | |
ELECTRICA ARIAS SA | Administrador Solidario | 05/02/2009 | 02/08/2016 |
VINCULACIONES DE MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 38, S 8, H PM 1433, I/A 11 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-07
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 19 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-07
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 18 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 38, S 8, H PM 1433, I/A 10 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-07
Empresa: MARTORELL RIPOLL SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 134, S 8, H PM 1433, I/A 7 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-07
Empresa: ELECTRICA ARIAS SA
Administrador Solidario
- Martorell Esteban Francisco
- Martorell Ripoll Maria Magdalena
- Ripoll Oliver Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 213, S 8, H PM 14962, I/A 15 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-07
Información de MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO
Mostramos los datos de MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL ESTEBAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos