RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
Informe ejecutivo de RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERLEIDEN SL | Consejero | 03/08/2009 | 02/03/2010 |
NIBEMA SL | Administrador Solidario | 21/05/2009 | |
NIBEMA SL | Apoderado | 21/05/2009 | |
MURIPOL SL | Apoderado | 20/05/2009 | |
GESTION DE INVERSIONES MONOLITO SL | Apoderado | 20/05/2009 | |
DESCARGAS EN LINEA SRL | Apoderado | 20/05/2009 |
VINCULACIONES DE RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
Empresa: PITANGO VALORES SICAV
Consejero
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 113, S 8, H M 334613, I/A 11 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Empresa: PITANGO VALORES SICAV
Consejero
- Arrufat Forcada Francisco
- Casañ Ripoll Benjamin
- Catalan Catalan Cesareo
- Del Val Pardo Fernando Tomas
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 112, S 8, H M 334613, I/A 9 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Empresa: MELBURNE SA
Apoderado
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 177, S 8, H CS 2927, I/A 39 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Empresa: MELBURNE SA
Administrador Solidario
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 176, S 8, H CS 2927, I/A 36 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Empresa: DESCARGAS EN LINEA SRL
Apoderado
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 99, S 8, H CS 19308, I/A 11 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Empresa: GESTION DE INVERSIONES MONOLITO SL
Apoderado
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124, L 688, F 77, S 8, H CS 19302, I/A 12 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Empresa: MELBURNE GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1113, L 677, F 62, S 8, H CS 18986, I/A 15 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Información de RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA
Mostramos los datos de RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL MUÑOZ MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos