CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
Informe ejecutivo de CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERLEIDEN SL | Consejero Delegado | 30/05/2013 | |
NIBEMA SL | Administrador Unico | 25/07/2012 | |
VERLEIDEN SL | Consejero | 03/08/2009 |
VINCULACIONES DE CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
Empresa: NIBEMA SL
Apoderado
- Casañ Ripoll Benjamin
- Casañ Ripoll Benjamin
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836, L 403, F 80, S 8, H CS 2927, I/A 53 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-12
Empresa: PITANGO VALORES SICAV
Consejero Delegado
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 115, S 8, H M 334613, I/A 16 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Empresa: NIBEMA SL
Administrador Unico
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 177, S 8, H CS 2927, I/A 44 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: NIBEMA SA
Administrador Unico
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 177, S 8, H CS 2927, I/A 43 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: NIBEMA SA
Administrador Unico
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 177, S 8, H CS 2927, I/A 43 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-12
Empresa: CREVILLENTE CAPITAL SICAV
Apoderado
- ARCALIA INVERSIONES SGIIC SA
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26186 , F 1, S 8, H M 348688, I/A 17 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: NIBEMA SA
Administrador Unico
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 177, S 8, H CS 2927, I/A 42 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-12
Empresa: PITANGO VALORES SICAV
Consejero
- Arrufat Forcada Francisco
- Casañ Ripoll Benjamin
- Catalan Catalan Cesareo
- Del Val Pardo Fernando Tomas
- Ripoll Muñoz Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23117 , F 112, S 8, H M 334613, I/A 9 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-28
Empresa: MELBURNE SA
Administrador Unico
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 176, S 8, H CS 2927, I/A 37 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Empresa: MELBURNE SA
Administrador Solidario
- Casañ Ripoll Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 176, S 8, H CS 2927, I/A 37 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-12
Información de CASAÑ RIPOLL BENJAMIN
Mostramos los datos de CASAÑ RIPOLL BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAÑ RIPOLL BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos