RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
Informe ejecutivo de RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SON NASI SL | Administrador Concursal | 21/09/2015 | |
FERRACEROS ORDINAS SL | Administrador Concursal | 13/04/2015 | |
CENTRO DE INVESTIGACION PACTOR XXI SL | Apoderado Solidario | 18/01/2012 |
VINCULACIONES DE RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
Empresa: ENE SEIS SL DE PUBLICIDAD
Apoderado
- Izquierdo Herrero Amador
- Ripoll Martinez De Bedoya Carlos
- Ripoll Martinez De Bedoya Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14164 , F 105, S 8, H M 232944, I/A 9 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Empresa: SON NASI SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SON NASI SL
Nif:B07766488
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LOS DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS
Fecha de Resolución:07/06/2013
Número Procedimiento Concursal:518/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1350
Libro:
0
Folio:
125
Hoja:
8-23034
Inscripción:
13
Fecha Inscripción21/09/2015
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1350 , F 125, S 8, H PM 23034, I/A 13 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-07
Empresa: FERRACEROS ORDINAS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FERRACEROS ORDINAS SL
Nif:B07922065
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE PALMA DE MALLORCA
Número:1
Juez / Ponente:DON VICTOR MANUEL CASALEIRO RIOS
Fecha de Resolución:27/11/2014
Número Procedimiento Concursal:650/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1620
Libro:
0
Folio:
58
Hoja:
8-30988
Inscripción:
7
Fecha Inscripción13/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Islas Baleares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1620 , F 58, S 8, H PM 30988, I/A 7 (13/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-07
Empresa: MAMOSA SL
Administrador Unico
- Ripoll Martinez De Bedoya Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2427 , F 208, S 8, H PM 12885, I/A 14 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-07
Empresa: ES MOLI SA CALOBRA SL
Apoderado Solidario
- Ripoll Malondra Jeronimo
- Ripoll Martinez De Bedoya Jeronimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2374 , F 135, S 8, H PM 63497, I/A 2 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-07
Información de RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO
Mostramos los datos de RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIPOLL MARTINEZ DE BEDOYA JERONIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos