RIOS JANER MARTA
Informe ejecutivo de RIOS JANER MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIOS JANER MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2018 | 23/05/2024 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2015 | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE RIOS JANER MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS JANER MARTA
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acicolla Gonzalez Rafael
- Alcorta Urbieta Vanesa
- Alexiu Ana Maria Iolanda
- Almazan Reinares Maria Soledad
- Alonso Hernandez Jose Manuel
- Alvaro Martin Miguel Angel
- Angulo Lopez Iñaki
- Antonia Belen Sanchez Miguel
- Arantxa Mariscal Muñoa
- Arroba Conde Juan Luis
- Bajo Cipitria Ignacio
- Barabino Higueras Noelia
- Borque Garcia Gustavo
- Botella Pla Angela
- Centeno Casanova Ismael
- Chousa Reboredo Lorena
- Clua Rodriguez Silvia
- Codina Mas Jose
- Collado Pascual Sergio
- Cortacans Perarnau Ramon
- Corton Couto Alberto Ramon
- Cossarini Alessandra
- Cuervo Alvarez Susana
- De Ena Squella Joaquin
- Del Val Pereda Edurne
- Falcon Garcia Yanira Idaira
- Felipe Conde Javier
- Fernandez Sacristan Maria Pilar
- Fernandez Sanchez Marta
- Fernandez Sueiro Noelia Maria
- Freire Muiña Jesus
- Fuentes Navarro Francisco Javier
- Fuentes Zapico Rosa
- Garcia Garcia Jose Antonio
- Garcia Gonzalez Lucia
- Garcia Guerra Laura Alejandra
- Garcia Iglesias Maria Teresa
- Garcia Otero Rosa Maria
- Garcia Pedrosa Ana
- Garcia Soliveres Andres
- Gimenez Colonques Cristina
- Gimeno Petriz Daniel Salvador
- Gomez Sanchez Sergio
- Gomis Sempere Fernando Jose
- Gonzalez Gil Manuel
- Grima Suarez Pascual
- Gutierrez Alvarez Guillermo
- Gutierrez Gutierrez Maria De Los Angeles
- Javier Piñol Vicente
- Jose Luis Naranjo Gijon
- Lahoz Soriano Alejandro
- Lara Quintana Juan Andres
- Lema Barca Carmen
- Loeches Terres Baltasar
- Lopez Ramos Francisco
- Lopez Santiago Maria Belen
- Marchesini Alessandro
- Maria Dolores Rengifo Navarro
- Maria Eugenia Saras Martinez
- Maria Jose Garcia Martinez
- Martin Terrer Daniel
- Medina Viruel Antonio Vicente
- Mendez Gonzalez Marta
- Mendez Gonzalez Marta
- Montero Pascual Jose Miguel
- Moratalla Pulido David
- Moya Arrebola Adrian
- Munita Retenaga Arantza
- Niubo Armengol Marta
- Ortiz Aguilar Miguel
- Palau Terrado Jaume
- Peña Jaramillo Octavio Jesus
- Perez Cacao Carmen Maria
- Perez Molina Alvaro
- Picardo De Ribera Rodrigo
- Pinar Gonzalez Jose Manuel
- Pinedo Lopez Luis
- Polo Lara Ana
- Pretus Rubio Enrique
- Purves Edmund Anthony
- Rios Janer Marta
- Roch Bernat Amador
- Rodriguez Perez Jose Antonio
- Roldan Maza Natividad
- Roman Almiñana Vicente Andres
- Ruiz Andujar Maria Del Mar
- Sanz Fernandez Fernando
- Tamames Gonzalez Maria Consuelo
- Touron Gil Melania
- Ulla Anes Maria Del Mar
- Villa Arechaga Manuel
- Zarroca Sarrado Fernando Miguel
Apoderado Mancomunado
- Bascones Manguan Oscar
- Bascones Manguan Oscar
- Bascones Manguan Oscar
- Borque Garcia Gustavo
- Carreras Marco Maria Teresa
- Carreras Marco Maria Teresa
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Cossarini Alessandra
- De Ena Squella Joaquin
- Fernandez Sacristan Maria Pilar
- Garcia Perez David
- Ignasi Portals Casanovas
- Jose Luis Naranjo Gijon
- Maria Jose Garcia Martinez
- Maria Jose Garcia Martinez
- Marquez Herzog Juan Manuel
- Medina Medina Alejandro
- Montgomerie John Stuart
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Polo Lara Ana
- Roch Bernat Amador
- Ruiz Andujar Maria Del Mar
- Torralba Ruiz Ana Clara
- Viloria Martinez Margarita
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alberto De Marcos Jimenez
- Angel Ales Lopez
- Arantxa Mariscal Muñoa
- Carreras Marco Maria Teresa
- Ignasi Portals Casanovas
- Joaquin Gonzalez Tarrio Polo
- Jose Antonio Varela Uzal
- Jose Luis Plasencia Gutierrez
- Larrañaga Fernandez Jose Francisco
- Luna Gonzalez Miguel Angel
- Marcos Rebollar Sonia
- Maria Carmen Barranquero Becerril
- Maria Carmen Barranquero Becerril
- Marquez Herzog Juan M
- Medina Medina Alejandro
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Saez Iturrioz Hector Javier
- Sanz Hernan Angel
- Ugarte Monasterio Fernando
- Viloria Martinez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1960, I/A 5123 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abelairas Cordido Juan Manuel
- Abril Reinado Ana
- Alba Bravo Maria Rosario
- Almoguera Garcia Jose Jesus
- Andreu Cabezon Francisco
- Aransolo Cortabarria Laura
- Arias Perez Alvaro
- Arranz Poyatos Olalla
- Arribas Garcia Ignacio
- Bances Villaamil Maria
- Baños Salamanca Ana-rosa
- Barbero Perea Feliciano
- Barragan Fiscer Ernesto
- Barral Suarez Noelia
- Barrientos Garcia Urbano
- Barrios Ramos Jose Manuel
- Bastida Soba Juan Jose
- Batalla Aguirre Santiago Jose
- Bedia Gonzalez Juan
- Bermudez De Frutos Alberto
- Bermudez Garcia Jose Miguel
- Bernardino Visquer Victoria
- Berrecoso Perez Sonia
- Borrue Fernandez Cristina
- Boveda Gay Maria Isabel
- Bravo Tejero Laura
- Cabanelas Alvarez Alberto
- Cantero Bayon Jose Manuel
- Carrera Gimenez Cassina Beatriz
- Carrion Boulos Beatriz
- Casals Ovalle Carlos Hernan
- Castello Turell Virginia
- Catalan Del Castillo Rafael
- Celestino Valladares Beatriz
- Cernada Lopez Pablo
- Contreras Cobreros Rosana
- Corrales Martin Buitrago Jose Tomas
- De Andres Bedoya Marta
- De La Horra Ordoñez Rocio
- De Pablo Martin Julia Maria
- Delgado Donoso Elena Belen
- Delgado Poves Sergio
- Deltell Escolar Beatriz
- Diaz Regañon Sanchez Roda Maria Pilar
- Diaz Rivera Aroa
- Eiranova Fernandez Maria Del Carmen
- Enriquez Soler Manuel
- Escudero Aguado Maria Africa
- Esteban Perez Inmaculada
- Esteban Ruano Saul Manuel
- Estefanell Panella Alejandro
- Fanego Garcia Pablo Pedro
- Fernandez Alvarez Sonia
- Fernandez Hernandez Ana Belen
- Fernandez Martin Jorge
- Fernandez Romero Francisco Javier
- Fernandez Veiga Angel Vicente
- Fernandez Viña Miguel
- Fuentes Bautista Fernando
- Galan Zapatero Alvaro Ignacio
- Galindo Lopez Antonio
- Gallego Aparicio Laura
- Garcia Alhambra Francisco
- Garcia Blanco Marta
- Garcia De Mora Borja
- Garcia Frias Jose Manuel
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Garcia Marcial
- Garcia Hernandez Jose Manuel
- Garcia Roman Nieves Maria
- Garcia Sanchez Susana
- Gil Iglesias Pedro Miguel
- Gomez Conde Almudena
- Gomez De La Higuera Paloma Araceli
- Gomez Egea Jesus
- Gomez Fernandez Montes Adrian
- Gomez Lage Jose
- Gomez Muñoz Maria Belen
- Gomez Paradela Alba
- Gonzalez Ares Maria Concepcion
- Gonzalez Chifon Juan Antonio
- Gonzalez Corregidor Maria Jose
- Gonzalez Moreno Daniel
- Gragera Alvarez Manuela Maria
- Gragera Chasco Joaquin
- Haro Del Castillo Marina
- Haro Villaitodo Miguel Angel
- Heredero Jimenez Pablo
- Hernandez Fernandez Manuel
- Hernandez Hernandez Jose Manuel
- Hernandez Vicente Manuel
- Ibañez Callado Pedro
- Iglesias Diaz Ana Belen
- Jardiel Rivas Maria Luisa
- Jimenez Martin Marta
- Jimenez Ruiz Maria Luisa
- Lagos Del Rio Vanesa
- Lazaro Rubio Maria Jose
- Lopez Alvarez Gema
- Lopez Marquez Inmaculada Concepcion
- Lopez Quiroga Teijeiro Susana
- Lopez Rodriguez Inmaculada
- Lopez Rodriguez Juan Joaquin
- Lumbreras Martin Francisco Javier
- Maestre Aguilar Maria Del Carmen
- Maestre Andres Montserrat
- Mancebo Ramos Maria
- Martin Andres Lorena
- Martin Diaz Manuel
- Martin Gomez Gonzalo
- Martin Jimenez Luis Miguel
- Martin Sobrino Pilar
- Martin Zamorano Mario
- Megia Frutos Miguel Angel
- Meroño Gomez Almudena
- Miguel Gonzalez Roberto
- Miguez Rodriguez Tirso
- Milla Ortega Irene
- Minguez Gonzalez Maria De Los Angeles
- Miranda Raigada Carmen Maria
- Moran Fernandez Nestor Javier
- Moreno-manzanaro Sanchez-aguilera Maria Eugenia
- Moreno Zazo Guillermo
- Morillo Mata David
- Muñiz Rodriguez Maria Lorena
- Muñumel Antona Mariano
- Navarro Nicuesa Alfonso
- Navasa Puerta Cesareo
- Nuñez Garcia Ivan
- Nuñez Gonzalez Juan Manuel
- Olias Martin Lidia
- Oliver Vega Federico
- Pacheco Garcia Maria Del Rocio
- Pacheco Mejias Rafael
- Palao Iturzaeta Margarita Maria
- Pardeiro Dono Jose Carlos
- Parejo Curado Isaac
- Pastoriza Sotelo Diego
- Paz Carreira Maria Luisa
- Perez Alvarez Maria Cristina
- Perez Exposito Maria Elena
- Perez Olivares Veronica
- Perez Polo Fernando
- Perez Toribio Maria
- Pertega Gruñeiro Monica
- Pigazo Dominguez Carlos
- Pino Asenjo Patricia
- Porris Castrillo Laura
- Poveda Torres Jose Manuel
- Ramirez Lopez Irene
- Ramos Lobo Jose Antonio
- Ramos Suarez Ivan
- Ramos Suarez Silvia
- Ray Canaval Diana Isabel
- Remon Sanluis Maria-rut
- Rey Del Hoyo Vanessa
- Ribes Leiva Jaime
- Riesgo Gonzalez Juan Manuel
- Rincon Lorente Borja
- Rios Janer Marta
- Roca Bran Sonia
- Rodriguez Caracoche Francisca
- Rodriguez De Miguel Arranz Joaquin
- Rodriguez Hortas Marta
- Rodriguez Martin Natalia
- Rodriguez Nuñez Emilio Jorge
- Rojas Perez Francisco Javier
- Romero Del Hombrebueno Redondo Daniel
- Rubio Cantabrana Jose Alberto
- Rubio Villanua Carlos
- Ruiz Calavera Ignacio
- Ruiz Jimeno Mercedes
- Ruiz Martin Noemi
- Ruiz Parga Elena
- Ruiz Rios Jaime
- Saavedra Racionero Alberto
- Sanchez Del Valle Francisco Javier
- Sanchez Jimenez Emilio
- Sanchez Martin Juan David
- Sancho Gorostiaga Paloma
- Santa Ortega Juan Jose
- Santos Zulaica Maria
- Sanz Molet Cesar Luis
- Simon Lorenzo Monica
- Soriano Manrique Fernando
- Taranchel Lopez Jesus
- Temprano Conty Emilio
- Temprano San Jose Ana
- Timermans Floran Velaz Medrano Anselmo Jose
- Tormo Lobo Juan Carlos
- Torres Cano Luz Maria
- Torres Jimenez Fernando
- Tovar Jimenez Ignacio
- Valeriano Latorre Emilio
- Valiño Rodriguez Maria Alicia
- Vazquez Castro Oscar
- Verde Espinosa Pilar
- Villalba Campos Julio
- Vivero Rois Roberto
- Zurbano Cossio Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1184 , F 65, S 8, H S 1960, I/A 3565 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-39
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Almagro Nuñez Raquel
- Bajauli Gonzalez Izaskum
- Barrio Gonzalez Alberto
- Bote Carrasco Juana
- Canales Hidalgo Maria Coral
- Casteleiro Lareo Alberto
- De Antonio Sebastian Marta
- Dominguez Sanchez Josu
- El Tayan Tayan Talal
- Fenton Paul
- Fernandez Real Jose Maria
- Fontan Vilanova Francisco
- Gella Catala Alvaro Vicente
- Gonzalez Alvarez Rayner-enrique
- Hernandez Garcia Daniel
- Ibañez Villegas Maria Teresa
- Manzano Laguna Eduardo Antonio
- Martin Maturana Cristina
- Moreno Locubiche Cristina
- Moreno Moreno Ruth Maria
- Navas Garcia Fernando
- Paz Castro Natalia
- Ramos Rodriguez Maria Del Sol
- Rios Janer Marta
- Rodriguez Calvo Alfredo
- Sachez Morales Maria Estrella
- Sanchez Arguelles Laura
- Tormo Lobo Juan Carlos
- Torrero Morales Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32554 , F 93, S 8, H M 2715, I/A 2709 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Información de RIOS JANER MARTA
Mostramos los datos de RIOS JANER MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS JANER MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos