GARCIA PEREZ DAVID
Informe ejecutivo de GARCIA PEREZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 36
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE GARCIA PEREZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YPLASMA ACTUATORS TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
BUROTEC CONSULTORIA TECNICA SL | Apoderado | 15/12/2023 | |
BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION SL | Apoderado | 14/12/2023 | |
BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION SL | Apoderado | 11/10/2023 | |
BUROTEC CONSULTORIA TECNICA SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2023 | |
BUROTEC CONSULTORIA TECNICA SL | Apoderado Solidario | 06/10/2023 | |
AJER LOGISTICA SL | Administrador Solidario | 25/01/2023 | |
NIGHT'S WATCH PARTNERS SL | Administrador Unico | 29/12/2022 | |
JUAN GARCIA GOMEZ SA | Administrador Solidario | 24/11/2022 | |
JUAN GARCIA GOMEZ SA | Apoderado | 14/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA PEREZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA PEREZ DAVID
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acicolla Gonzalez Rafael
- Alcorta Urbieta Vanesa
- Alexiu Ana Maria Iolanda
- Almazan Reinares Maria Soledad
- Alonso Hernandez Jose Manuel
- Alvaro Martin Miguel Angel
- Angulo Lopez Iñaki
- Antonia Belen Sanchez Miguel
- Arantxa Mariscal Muñoa
- Arroba Conde Juan Luis
- Bajo Cipitria Ignacio
- Barabino Higueras Noelia
- Borque Garcia Gustavo
- Botella Pla Angela
- Centeno Casanova Ismael
- Chousa Reboredo Lorena
- Clua Rodriguez Silvia
- Codina Mas Jose
- Collado Pascual Sergio
- Cortacans Perarnau Ramon
- Corton Couto Alberto Ramon
- Cossarini Alessandra
- Cuervo Alvarez Susana
- De Ena Squella Joaquin
- Del Val Pereda Edurne
- Falcon Garcia Yanira Idaira
- Felipe Conde Javier
- Fernandez Sacristan Maria Pilar
- Fernandez Sanchez Marta
- Fernandez Sueiro Noelia Maria
- Freire Muiña Jesus
- Fuentes Navarro Francisco Javier
- Fuentes Zapico Rosa
- Garcia Garcia Jose Antonio
- Garcia Gonzalez Lucia
- Garcia Guerra Laura Alejandra
- Garcia Iglesias Maria Teresa
- Garcia Otero Rosa Maria
- Garcia Pedrosa Ana
- Garcia Soliveres Andres
- Gimenez Colonques Cristina
- Gimeno Petriz Daniel Salvador
- Gomez Sanchez Sergio
- Gomis Sempere Fernando Jose
- Gonzalez Gil Manuel
- Grima Suarez Pascual
- Gutierrez Alvarez Guillermo
- Gutierrez Gutierrez Maria De Los Angeles
- Javier Piñol Vicente
- Jose Luis Naranjo Gijon
- Lahoz Soriano Alejandro
- Lara Quintana Juan Andres
- Lema Barca Carmen
- Loeches Terres Baltasar
- Lopez Ramos Francisco
- Lopez Santiago Maria Belen
- Marchesini Alessandro
- Maria Dolores Rengifo Navarro
- Maria Eugenia Saras Martinez
- Maria Jose Garcia Martinez
- Martin Terrer Daniel
- Medina Viruel Antonio Vicente
- Mendez Gonzalez Marta
- Mendez Gonzalez Marta
- Montero Pascual Jose Miguel
- Moratalla Pulido David
- Moya Arrebola Adrian
- Munita Retenaga Arantza
- Niubo Armengol Marta
- Ortiz Aguilar Miguel
- Palau Terrado Jaume
- Peña Jaramillo Octavio Jesus
- Perez Cacao Carmen Maria
- Perez Molina Alvaro
- Picardo De Ribera Rodrigo
- Pinar Gonzalez Jose Manuel
- Pinedo Lopez Luis
- Polo Lara Ana
- Pretus Rubio Enrique
- Purves Edmund Anthony
- Rios Janer Marta
- Roch Bernat Amador
- Rodriguez Perez Jose Antonio
- Roldan Maza Natividad
- Roman Almiñana Vicente Andres
- Ruiz Andujar Maria Del Mar
- Sanz Fernandez Fernando
- Tamames Gonzalez Maria Consuelo
- Touron Gil Melania
- Ulla Anes Maria Del Mar
- Villa Arechaga Manuel
- Zarroca Sarrado Fernando Miguel
Apoderado Mancomunado
- Bascones Manguan Oscar
- Bascones Manguan Oscar
- Bascones Manguan Oscar
- Borque Garcia Gustavo
- Carreras Marco Maria Teresa
- Carreras Marco Maria Teresa
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Colorado Ruiz Luis
- Cossarini Alessandra
- De Ena Squella Joaquin
- Fernandez Sacristan Maria Pilar
- Garcia Perez David
- Ignasi Portals Casanovas
- Jose Luis Naranjo Gijon
- Maria Jose Garcia Martinez
- Maria Jose Garcia Martinez
- Marquez Herzog Juan Manuel
- Medina Medina Alejandro
- Montgomerie John Stuart
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Polo Lara Ana
- Roch Bernat Amador
- Ruiz Andujar Maria Del Mar
- Torralba Ruiz Ana Clara
- Viloria Martinez Margarita
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alberto De Marcos Jimenez
- Angel Ales Lopez
- Arantxa Mariscal Muñoa
- Carreras Marco Maria Teresa
- Ignasi Portals Casanovas
- Joaquin Gonzalez Tarrio Polo
- Jose Antonio Varela Uzal
- Jose Luis Plasencia Gutierrez
- Larrañaga Fernandez Jose Francisco
- Luna Gonzalez Miguel Angel
- Marcos Rebollar Sonia
- Maria Carmen Barranquero Becerril
- Maria Carmen Barranquero Becerril
- Marquez Herzog Juan M
- Medina Medina Alejandro
- Muñoz Garcia Fernando Jesus
- Saez Iturrioz Hector Javier
- Sanz Hernan Angel
- Ugarte Monasterio Fernando
- Viloria Martinez Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 1960, I/A 5123 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-39
Empresa: YPLASMA ACTUATORS TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49196 , F 52, S 8, H B 611155, I/A 1 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: BUROTEC CONSULTORIA TECNICA SL
Apoderado
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 26, S 8, H M 150660, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION SL
Apoderado
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45479 , F 170, S 8, H M 241036, I/A 16 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: VIRTUAL BODYWORKS SL
Consejero
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 170, S 8, H B 439916, I/A 17 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Empresa: BUROTEC ENTIDAD DE INSPECCION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45479 , F 165, S 8, H M 241036, I/A 11 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Empresa: BUROTEC CONSULTORIA TECNICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40198 , F 24, S 8, H M 150660, I/A 17 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: VIRTUAL BODYWORKS SL
Consejero
- Garcia Perez David
- Merino Tarafa Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48422 , F 167, S 8, H B 439916, I/A 15 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-08
Empresa: ALTIS GRUP EMPRESARIAL SA
Liquidador
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46016 , F 211, S 8, H B 309880, I/A 11 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-08
Empresa: ALTIS GRUP EMPRESARIAL SA
Liquidador
- Garcia Perez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46016 , F 211, S 8, H B 309880, I/A 11 (06/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA PEREZ DAVID
Mostramos los datos de GARCIA PEREZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA PEREZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos