RIOS GALLARDO ANTONIO
Informe ejecutivo de RIOS GALLARDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIOS GALLARDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRERIAS MADRIGALEJO SL | Apoderado | 26/07/2019 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO TRANSPORTE SANITARIO AIE | Apoderado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE RIOS GALLARDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIOS GALLARDO ANTONIO
Administrador Mancomunado
- Joaquin Rodriguez Madera
- Rios Gallardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 217, S 8, H BA 11803, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-06
Empresa: SERRERIAS MADRIGALEJO SL
Apoderado
- Rios Gallardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 215, F 88, S 8, H CC 69, I/A 6 (26/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-10
Empresa: AMBULANCIAS AMCOEX SL
Administrador Unico
- Rios Gallardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 81, S 8, H BA 15516, I/A 11 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-06
Consejero
- Flores Diaz Juan
- Mateos Rubio Antonio
- Pintiado Blanco Francisco
- Rios Gallardo Antonio
Presidente
- Rios Gallardo Antonio
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 6, S 8, H BA 13682, I/A 8 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-06
Apoderado
- Rios Gallardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 140, S 8, H BA 13682, I/A 7 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-06
Consejero
- Flores Diaz Juan
- Mateos Rubio Antonio
- Pintiado Blanco Francisco
- Rios Gallardo Antonio
Presidente
- Rios Gallardo Antonio
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 140, S 8, H BA 13682, I/A 6 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-06
Consejero
- Flores Diaz Juan
- Pintiado Blanco Francisco
- Rios Gallardo Antonio
- Tello Pino Juan Jose
Presidente
- Rios Gallardo Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 275 , F 140, S 8, H BA 13682, I/A 6 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-06
Información de RIOS GALLARDO ANTONIO
Mostramos los datos de RIOS GALLARDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIOS GALLARDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos