JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
Informe ejecutivo de JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPA SERVIPARK SL | Liquidador | 04/06/2019 | |
CONSORCIO EXTREMEÑO TRANSPORTE SANITARIO AIE | Consejero | 17/07/2018 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
Administrador Unico
- Joaquin Rodriguez Madera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 520 , F 14, S 8, H BA 23163, I/A 8 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-06
Administrador Mancomunado
- Joaquin Rodriguez Madera
- Rios Gallardo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 230 , F 217, S 8, H BA 11803, I/A 3 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-06
Empresa: COPA SERVIPARK SL
Liquidador
- Joaquin Rodriguez Madera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 125, S 8, H BA 3469,BA , I/ 19 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-06
Empresa: COPA SERVIPARK SL
Administrador Unico
- Joaquin Rodriguez Madera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 125, S 8, H BA 3469,BA , I/ 19 (04/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-06
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 8, S 8, H BA 13682, I/A 14 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-06
Administrador Solidario
- Joaquin Rodriguez Madera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 8, S 8, H BA 13682, I/A 13 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-06
Administrador Solidario
- Joaquin Rodriguez Madera
- Juan Felix Garcia Del Rio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 497 , F 8, S 8, H BA 13682, I/A 12 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-06
Información de JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA
Mostramos los datos de JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN RODRIGUEZ MADERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos