RIGAU LLAUGER LLUIS
Informe ejecutivo de RIGAU LLAUGER LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RIGAU LLAUGER LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | MBRO.JTA.DIR | 02/02/2021 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | Vocal Junta Directiva | 02/02/2021 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | MBRO.JTA.DIR | 27/09/2016 |
VINCULACIONES DE RIGAU LLAUGER LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIGAU LLAUGER LLUIS
MBRO.JTA.DIR
- Camp Gutierrez Francesc
- Cruellas Sitja Margaret
- Fuste Rufo Gemma
- Lopez Miras Pere
- Rigau Llauger Lluis
MRO.COMS.CTR
SEC.JTA.DIRE
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
- Cruellas Sitja Margaret
- Masjuan Teixido Felix
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 30, S 8, H B 51205, I/A 61 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Apoderado Mancomunado
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
- Maspons Font Joaquim
- Masjuan Teixido Felix
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 30, S 8, H B 51205, I/A 61 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 29, S 8, H B 51205, I/A 60 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
Vocal Junta Directiva
- Maspons Font Joaquim
- Masjuan Teixido Felix
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 29, S 8, H B 51205, I/A 60 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
MBRO.JTA.DIR
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
- Cruellas Sitja Margaret
- Maspons Font Joaquim
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 21, S 8, H B 51205, I/A 54 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-08
MRO.COMS.CTR
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 21, S 8, H B 51205, I/A 54 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-08
CONTAD.JTA.D
MRO.COMS.CTR
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
- Parellada Garrell Maria Antonia
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 21, S 8, H B 51205, I/A 53 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
CONTAD.JTA.D
MRO.COMS.CTR
- Rigau Llauger Lluis
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 21, S 8, H B 51205, I/A 53 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
MRO.COMS.CTR
- Rigau Llauger Lluis
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39924 , F 110, S 8, H B 51205, I/A 50 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-08
MBRO.JTA.DIR
MRO.COMS.CTR
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39924 , F 107, S 8, H B 51205, I/A 45 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-08
Información de RIGAU LLAUGER LLUIS
Mostramos los datos de RIGAU LLAUGER LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIGAU LLAUGER LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos