PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | MBRO.JTA.DIR | 12/08/2022 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | Vocal Junta Directiva | 12/08/2022 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | MBRO.JTA.DIR | 10/01/2019 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | Vocal Junta Directiva | 10/01/2019 | |
MUTUA DE GRANOLLERS MUTUA DE PREVISIO SOCIAL | Vocal Junta Directiva | 10/05/2016 |
VINCULACIONES DE PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
- Bages Badillo Jaume
- Coma Camps Rosa Maria
- Masjuan Teixido Felix
- Parellada Garrell Maria Antonia
- Vila Coll Antoni
MRO.COMS.CTR
PRESI.JTA.DI
Tesorero Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
- Parellada Garrell Maria Antonia
- Masjuan Teixido Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 30, S 8, H B 51205, I/A 63 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
CONTAD.JTA.D
MBRO.JTA.DIR
- Bages Badillo Jaume
- Coma Camps Rosa Maria
- Diez Gonzalez Joan Anton
- Masjuan Teixido Felix
- Parellada Garrell Maria Antonia
PRESI.JTA.DI
SEC.JTA.DIRE
Tesorero Junta Directiva
Vicepresidente Junta Directiva
V-SEC.JTA.DI
Vocal Junta Directiva
- Parellada Garrell Maria Antonia
- Cruellas Sitja Margaret
- Maspons Font Joaquim
- Masjuan Teixido Felix
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 29, S 8, H B 51205, I/A 60 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-08
CONTAD.JTA.D
MRO.COMS.CTR
Vicepresidente Junta Directiva
Vocal Junta Directiva
- Parellada Garrell Maria Antonia
- Rigau Llauger Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 21, S 8, H B 51205, I/A 53 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-08
Información de PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PARELLADA GARRELL MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos