RIERA GARCIA JESUS
Informe ejecutivo de RIERA GARCIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIERA GARCIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERQUISA ANTIACIDOS Y REFRACTARIOS SL | Administrador Solidario | 13/03/2014 | |
CERQUISA ANTIACIDOS Y REFRACTARIOS SL | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | |
RIERAGAR INVERSIONES SL | Administrador Unico | 09/01/2014 |
VINCULACIONES DE RIERA GARCIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA GARCIA JESUS
Empresa: RIERAGAR MAS QUE CHURROS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 157, S 8, H AS 47551, I/A 7 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Empresa: EXCLUSIVAS RIERAGAR SL
Apoderado
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 155, S 8, H AS 47551, I/A 2 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-33
Administrador Solidario
- Riera Garcia Javier
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 7, S 8, H AS 46164, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-33
Apoderado Solidario
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 7, S 8, H AS 46164, I/A 2 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-33
Empresa: RIERAGAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 11, S 8, H AS 46166, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-33
Información de RIERA GARCIA JESUS
Mostramos los datos de RIERA GARCIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA GARCIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos