RIERA GARCIA JAVIER
Informe ejecutivo de RIERA GARCIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RIERA GARCIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERQUISA ANTIACIDOS Y REFRACTARIOS SL | Administrador Solidario | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE RIERA GARCIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIERA GARCIA JAVIER
Administrador Solidario
- Riera Garcia Javier
- Riera Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 7, S 8, H AS 46164, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-33
Administrador Unico
- Riera Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 7, S 8, H AS 46164, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-33
Administrador Unico
- Riera Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 1, S 8, H AS 46164, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-33
Administrador Unico
- Riera Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 152, S 8, H AS 10060, I/A 13 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-33
Información de RIERA GARCIA JAVIER
Mostramos los datos de RIERA GARCIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIERA GARCIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos