RICO COLDEIRA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RICO COLDEIRA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICO COLDEIRA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESEMA SA | Administrador Unico | 13/10/2017 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/12/2016 | |
BRAIN GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/06/2012 | |
BRAIN GRUPO INVERSOR SA | Consejero | 21/06/2012 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Secretario | 14/12/2011 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/12/2011 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero | 14/12/2011 | |
HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA | Secretario | 19/12/2008 | |
HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2008 | |
HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE RICO COLDEIRA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICO COLDEIRA JOSE LUIS
Empresa: HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Presidente
Secretario
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 205512, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: RESEMA SA
Administrador Unico
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 125, S 8, H M 75279, I/A 14 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: BRAIN GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Heras Rivas Lorenzo
- Naveros Sierra Enrique
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Consejero
- Heras Rivas Lorenzo
- Naveros Sierra Enrique
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17750 , F 119, S 8, H M 305960, I/A 5 (15/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-28
Empresa: GRISALMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14404 , F 56, S 8, H M 237968, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Presidente
Secretario
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12803 , F 68, S 8, H M 205512, I/A 6 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: RESEMA MANTENIMIENTOS SL
Liquidador
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14564 , F 33, S 8, H M 241213, I/A 3 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: RESEMA MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14564 , F 33, S 8, H M 241213, I/A 3 (10/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-28
Empresa: RESEMA SA
Administrador Unico
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 125, S 8, H M 75279, I/A 13 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: RESEMA SA
Administrador Unico
- Rico Coldeira Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571 , F 125, S 8, H M 75279, I/A 13 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: BRAIN GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Heras Rivas Lorenzo
- Naveros Sierra Enrique
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Consejero
- Heras Rivas Lorenzo
- Naveros Sierra Enrique
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17750 , F 119, S 8, H M 305960, I/A 4 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
VER MAS ACTOS
Información de RICO COLDEIRA JOSE LUIS
Mostramos los datos de RICO COLDEIRA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICO COLDEIRA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos