MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
Informe ejecutivo de MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/12/2016 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/12/2011 | |
GRISALMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero | 14/12/2011 | |
DACEL SA | Administrador Unico | 20/08/2009 | |
HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2008 | |
HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA | Consejero | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
Empresa: DACEL SA
Administrador Unico
- Mateo Martinez Angel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52232, I/A 8 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 205512, I/A 7 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: GRISALMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14404 , F 56, S 8, H M 237968, I/A 6 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: DACEL SA
Administrador Unico
- Mateo Martinez Angel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 99, S 8, H M 52232, I/A 7 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12803 , F 68, S 8, H M 205512, I/A 6 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28
Empresa: GRISALMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14404 , F 56, S 8, H M 237968, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: GRISALMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14404 , F 56, S 8, H M 237968, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Empresa: DACEL SA
Administrador Unico
- Mateo Martinez Angel Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 99, S 8, H M 52232, I/A 6 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: HERIGAMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12803 , F 68, S 8, H M 205512, I/A 5 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: GRISALMA GRUPO INVERSOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Consejero
- Gallego Gurillo Angel
- Heras Rivas Lorenzo
- Mateo Martinez Angel Ignacio
- Rico Coldeira Jose Luis
- Salvat Montserrat Maria Gloria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14404 , F 55, S 8, H M 237968, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-28
VER MAS ACTOS
Información de MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO
Mostramos los datos de MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MATEO MARTINEZ ANGEL IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos