RICHARD JAMES TILLEY
Informe ejecutivo de RICHARD JAMES TILLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RICHARD JAMES TILLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Administrador Solidario | 05/05/2017 | |
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2016 | |
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Apoderado | 09/04/2015 |
VINCULACIONES DE RICHARD JAMES TILLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICHARD JAMES TILLEY
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Administrador Solidario
- David Michael Lewis
- Richard James Tilley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 41, S 8, H GI 47641, I/A 14 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 41, S 8, H GI 47641, I/A 14 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- David Michael Lewis
- Richard James Tilley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 39, S 8, H GI 47641, I/A 12 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Apoderado
- Richard James Tilley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 37, S 8, H GI 47641, I/A 10 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 68, S 8, H GI 47641, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-17
Información de RICHARD JAMES TILLEY
Mostramos los datos de RICHARD JAMES TILLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICHARD JAMES TILLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos