MIGUEL ANGEL LINARES GALA
Informe ejecutivo de MIGUEL ANGEL LINARES GALA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MIGUEL ANGEL LINARES GALA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Secretario | 08/04/2015 | 05/05/2017 |
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Consejero | 08/04/2015 | 05/05/2017 |
SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL | Apoderado | 09/04/2015 | 29/03/2017 |
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL LINARES GALA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL LINARES GALA
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Consejero
- David Michael Lewis
- Miguel Angel Linares Gala
- Richard James Tilley
Presidente
Secretario
- Miguel Angel Linares Gala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 41, S 8, H GI 47641, I/A 14 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Apoderado
- Miguel Angel Linares Gala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 41, S 8, H GI 47641, I/A 13 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Apoderado
- Miguel Angel Linares Gala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 68, S 8, H GI 47641, I/A 9 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-17
Empresa: SUNSEEKER YACHTS SPAIN SL
Consejero
- David Michael Lewis
- Miguel Angel Linares Gala
- Richard James Tilley
Presidente
Secretario
- Miguel Angel Linares Gala
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 68, S 8, H GI 47641, I/A 8 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-17
Información de MIGUEL ANGEL LINARES GALA
Mostramos los datos de MIGUEL ANGEL LINARES GALA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MIGUEL ANGEL LINARES GALA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos