RICCARDO VAGHI
Informe ejecutivo de RICCARDO VAGHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RICCARDO VAGHI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2015 | 04/07/2017 |
LUXOTTICA SPAIN SL | Consejero | 27/06/2014 | 22/06/2017 |
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/06/2014 | 03/11/2015 |
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/12/2013 | 27/06/2014 |
LUXOTTICA SPAIN SL | Apoderado | 31/12/2013 |
VINCULACIONES DE RICCARDO VAGHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RICCARDO VAGHI
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 92, S 8, H B 426881, I/A 69 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Consejero
- Riccardo Vaghi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 92, S 8, H B 426881, I/A 68 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 128, S 8, H B 426881, I/A 65 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 128, S 8, H B 426881, I/A 65 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Riccardo Vaghi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 122, S 8, H B 426881, I/A 62 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 122, S 8, H B 426881, I/A 62 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 118, S 8, H B 426881, I/A 59 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 118, S 8, H B 426881, I/A 59 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Información de RICCARDO VAGHI
Mostramos los datos de RICCARDO VAGHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RICCARDO VAGHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos