MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
Informe ejecutivo de MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | Vicesecretario No Consejero | 07/01/2021 | |
HEALTHTECH BIO ACTIVES SL | V-SEC NO CON | 26/06/2020 | |
HEALTHTECH HTBA HOLDING SL | Vicesecretario No Consejero | 12/06/2020 | |
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA SA | Vicesecretario No Consejero | 24/03/2017 | |
INDIZEN OPTICAL TECHNOLOGIES SL | Vicesecretario No Consejero | 09/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
Empresa: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40159 , F 10, S 8, H M 575864, I/A 41 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL
Secretario No Consejero
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40159 , F 10, S 8, H M 575864, I/A 41 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: HEALTHTECH BIO ACTIVES SL
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
- Gimeno Vilarrasa Beatriz
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 12, S 8, H B 537264, I/A 13 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-08
Empresa: HEALTHTECH HTBA HOLDING SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Gimeno Vilarrasa Beatriz
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39277 , F 223, S 8, H M 700538, I/A 8 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-28
Empresa: AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32307 , F 40, S 8, H M 575864, I/A 35 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Empresa: 9REN ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Argenziano Nicola
- Becerril Oriol Alvaro
- Brunilde Pirro Angela
- Brunilde Pirro Angela
- De La Maza Pereg Luis Maria
- Donnini Giacomo
- Granella Stefano
- Granella Stefano
- Jimenez Perello Silvia Pilar
- Leon Arencibia Jose Vicente
- Maestro Martin Julian
- Maestro Martin Julian
- Martin De Vidales Godino Monica
- Martinez-caballero Govantes Felipe
- Onori Cristina
- Onori Cristina
- Quintero Serrano Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34966 , F 203, S 8, H M 448056, I/A 66 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 193, S 8, H SS 13539, I/A 47 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-20
Empresa: SUNGLASS HUT IBERIA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43370 , F 118, S 8, H B 426881, I/A 59 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Empresa: 9REN ESPAÑA SL
Consejero
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Martinez-caballero Govantes Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27667 , F 56, S 8, H M 448056, I/A 51 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: MULTIOPTICAS INTERNACIONAL SL
Apoderado Solidario
- Atienza Jimenez Jara- Alejandra
- Dalla Mora Enrico
- Francescutto Sara
- Martin De Vidales Godino Monica
- Martinez-caballero Govantes Felipe
- Vaghi Riccardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27010 , F 60, S 8, H M 20430, I/A 50 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE
Mostramos los datos de MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ-CABALLERO GOVANTES FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos