RIBO ARNO MARCELINO JOSE
Informe ejecutivo de RIBO ARNO MARCELINO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RIBO ARNO MARCELINO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBO ALDABO SL | Administrador Unico | 20/01/2021 | |
CONSTRUCCIONS FIMA SL | Liquidador Mancomunado | 20/07/2012 | 09/01/2020 |
PROMOCIONES AFIMA BINEFAR SL | Administrador Mancomunado | 18/10/2013 | |
CONSTRUCCIONS FIMA SL | Administrador Mancomunado | 20/07/2012 |
VINCULACIONES DE RIBO ARNO MARCELINO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBO ARNO MARCELINO JOSE
Empresa: RIBO ALDABO SL
Administrador Unico
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 61, S 8, H L 18297, I/A 4 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-25
Empresa: CONSTRUCCIONS FIMA SL
Liquidador Mancomunado
- Bares Pociello Maria Antonia
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 44, S 8, H L 3876, I/A 4 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-25
Empresa: PROMOCIONES AFIMA BINEFAR SL
Administrador Mancomunado
- Abizanda Soler Ignacio
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 57, S 8, H HU 8237, I/A 3 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-22
Empresa: CONSTRUCCIONS FIMA SL
Liquidador Mancomunado
- Bares Pociello Maria Antonia
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 44, S 8, H L 3876, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-25
Empresa: CONSTRUCCIONS FIMA SL
Administrador Mancomunado
- Martin Carrasco Fidel
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 208 , F 44, S 8, H L 3876, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-25
Información de RIBO ARNO MARCELINO JOSE
Mostramos los datos de RIBO ARNO MARCELINO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBO ARNO MARCELINO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos