ABIZANDA SOLER IGNACIO
Informe ejecutivo de ABIZANDA SOLER IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABIZANDA SOLER IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES AFIMA BINEFAR SL | Administrador Unico | 13/02/2018 | |
AGROPECUARIA ALFAJES SL | Administrador Unico | 13/02/2018 | |
AGROPECUARIA ALFAJES SL | Apoderado | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE ABIZANDA SOLER IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABIZANDA SOLER IGNACIO
Empresa: INITIAL LIFE NUTRITION SL
Administrador Mancomunado
- Abizanda Soler Ignacio
- Ribalta Burgues Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 98, S 8, H HU 13265, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-22
Empresa: AGROPECUARIA ALFAJES SL
Administrador Unico
- Abizanda Soler Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 213, S 8, H HU 3191, I/A 8 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-22
Empresa: PROMOCIONES AFIMA BINEFAR SL
Administrador Unico
- Abizanda Soler Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 57, S 8, H HU 8237, I/A 5 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-22
Empresa: INITIAL LIFE NUTRITION SL
Administrador Mancomunado
- Abizanda Soler Ignacio
- Ribalta Burgues Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 97, S 8, H HU 13265, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-22
Empresa: EXCLUSIVAS ABITUR SL
Administrador Solidario
- Abizanda Soler Ignacio
- Arcas Marques Jose Luis
- Turmo Gargallo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480, L 305, F 23, S 8, H HU 6555, I/A 5 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-22
Empresa: PROMOCIONES AFIMA BINEFAR SL
Administrador Mancomunado
- Abizanda Soler Ignacio
- Ribo Arno Marcelino Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 521 , F 57, S 8, H HU 8237, I/A 3 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-22
Empresa: AGROPECUARIA ALFAJES SL
Apoderado
- Abizanda Soler Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 212, S 8, H HU 3191, I/A 5 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-22
Empresa: AGROPECUARIA ALFAJES SL
Administrador Unico
- Abizanda Soler Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 387, L 219, F 212, S 8, H HU 3191, I/A 4 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-22
Información de ABIZANDA SOLER IGNACIO
Mostramos los datos de ABIZANDA SOLER IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABIZANDA SOLER IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos