RIBERA MATAIX AMPARO
Informe ejecutivo de RIBERA MATAIX AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE RIBERA MATAIX AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER SEGUROS Y REASEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA SA | Consejero Independiente | 20/12/2021 | |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA | M.Com.Ej | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE RIBERA MATAIX AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBERA MATAIX AMPARO
Consejero Independiente
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35349 , F 156, S 8, H M 34623, I/A 218 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Consejero
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 154, S 8, H M 73979, I/A 238 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40437 , F 201, S 8, H M 573805, I/A 249 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
Consejero Independiente
- Ribera Mataix Amparo
- Vazquez Calo Maria Teresa
Consejero Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39288 , F 51, S 8, H M 573805, I/A 201 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Consejero
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30634 , F 125, S 8, H M 73979, I/A 208 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: MELTINA DIVERSA SL
Administrador Solidario
- Giner Pastor Santiago Valentin
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8964, L 6249, F 95, S 8, H V 131538, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-46
M.Com.Ej
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 143, S 8, H M 573805, I/A 75 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-28
Empresa: ALBITAIX SL
Liquidador Unico
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 29, S 8, H V 144973, I/A 5 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-46
Empresa: ALBITAIX SL
Administrador Unico
- Ribera Mataix Amparo
Liquidador Unico
- Ribera Mataix Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 29, S 8, H V 144973, I/A 5 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-46
Consejero Independiente
- Ribera Mataix Amparo
- Vazquez Calo Maria Teresa
Consejero Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32439 , F 84, S 8, H M 573805, I/A 48 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
VER MAS ACTOS
Información de RIBERA MATAIX AMPARO
Mostramos los datos de RIBERA MATAIX AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBERA MATAIX AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos