RIAZA CARCAMO FERNANDO
Informe ejecutivo de RIAZA CARCAMO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIAZA CARCAMO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALAN BIO SL | Apoderado Solidario | 29/11/2023 |
VINCULACIONES DE RIAZA CARCAMO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIAZA CARCAMO FERNANDO
Empresa: DALAN BIO SL
Apoderado Solidario
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45716 , F 182, S 8, H M 803705, I/A 2 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-28
Empresa: INTERVET HOLDING IBERIA SL
Apoderado
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 215, S 8, H M 507130, I/A 13 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: INTERVET HOLDING IBERIA SL
Consejero
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 215, S 8, H M 507130, I/A 12 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Solidario
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 75, S 8, H SA 532, I/A 77 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Consejero
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 34, S 8, H SA 532, I/A 76 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-37
Empresa: INTERVET HOLDING IBERIA SL
Apoderado
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 214, S 8, H M 507130, I/A 10 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: INTERVET HOLDING IBERIA SL
Consejero
- Harberg Jr. Allen
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 127, S 8, H M 507130, I/A 9 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Apoderado Solidario
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 33, S 8, H SA 532, I/A 73 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Consejero
- Harberg Jr. Allen
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
- Riaza Carcamo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 33, S 8, H SA 532, I/A 72 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Información de RIAZA CARCAMO FERNANDO
Mostramos los datos de RIAZA CARCAMO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIAZA CARCAMO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos