HARBERG JR. ALLEN
Informe ejecutivo de HARBERG JR. ALLEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HARBERG JR. ALLEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL | Consejero | 15/04/2013 | 03/02/2020 |
INTERVET HOLDING IBERIA SL | Consejero | 06/05/2013 | 05/02/2018 |
VINCULACIONES DE HARBERG JR. ALLEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HARBERG JR. ALLEN
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Consejero
- Harberg Jr. Allen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 127, S 8, H SA 532, I/A 112 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-37
Empresa: INTERVET HOLDING IBERIA SL
Consejero
- Harberg Jr. Allen
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 127, S 8, H M 507130, I/A 9 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-28
Empresa: MERCK SHARP & DOHME ANIMAL HEALTH SL
Consejero
- Harberg Jr. Allen
- Riaza Carcamo Fernando
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 286 , F 33, S 8, H SA 532, I/A 72 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-37
Información de HARBERG JR. ALLEN
Mostramos los datos de HARBERG JR. ALLEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HARBERG JR. ALLEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos