REYNES GELABERT BENITO
Informe ejecutivo de REYNES GELABERT BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REYNES GELABERT BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CICLOS REYNES SA | Secretario | 06/09/2013 | |
CICLOS REYNES SA | Consejero | 06/09/2013 | |
MENORCA BASQUET SA DEPORTIVA | Presidente | 27/08/2009 | |
MENORCA BASQUET SA DEPORTIVA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2009 |
VINCULACIONES DE REYNES GELABERT BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYNES GELABERT BENITO
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Oscar Reynes Pons
- Reynes Gelabert Benito
- Reynes Gelabert Carlos
- Reynes Gelabert Juan
Presidente
Secretario
- Reynes Gelabert Benito
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 173 , F 74, S 8, H IM 664, I/A 13 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Apoderado Mancomunado
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 30, S 8, H IM 6649, I/A 5 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Consejero
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 30, S 8, H IM 6649, I/A 4 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-07
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero
- Reynes Gelabert Benito
- Reynes Gelabert Carlos
- Reynes Gelabert Juan
Presidente
Secretario
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 48, S 8, H IM 664, I/A 10 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-07
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero Delegado
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 48, S 8, H IM 664, I/A 10 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Apoderado Mancomunado
- Mas Fabregat Javier
- Melia Gomila Juan Jose
- Pons Perez Marc
- Reynes Gelabert Benito
- Sastre Gardes Basilio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 29, S 8, H IM 6649, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Consejero
- Mas Fabregat Javier
- Melia Gomila Juan Jose
- Pons Perez Marc
- Reynes Gelabert Benito
- Sastre Gardes Basilio Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 27, S 8, H IM 6649, I/A 1 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero
- Reynes Gelabert Benito
- Reynes Gelabert Carlos
- Reynes Gelabert Juan
Presidente
Secretario
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 48, S 8, H IM 664,0 , I/ 9 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero Delegado
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 48, S 8, H IM 664,0 , I/ 9 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Empresa: CICLOS REYNES SA
Consejero Delegado
- Reynes Gelabert Benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 48, S 8, H IM 664,0 , I/ 9 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
VER MAS ACTOS
Información de REYNES GELABERT BENITO
Mostramos los datos de REYNES GELABERT BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYNES GELABERT BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos