MELIA GOMILA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de MELIA GOMILA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MELIA GOMILA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMARRES PONIENTE SL | Apoderado Mancomunado | 09/04/2021 | |
AMARRES PONIENTE SL | Apoderado Mancomunado | 23/07/2018 | |
AMARRES PONIENTE SL | Vicepresidente | 06/09/2017 | |
AMARRES PONIENTE SL | Consejero | 06/09/2017 | |
BUBBI CHARTER SL | Socio Unico | 11/07/2011 | |
BUBBI CHARTER SL | Administrador Unico | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE MELIA GOMILA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MELIA GOMILA JUAN JOSE
Empresa: MARINA ASMEN SL
Apoderado Mancomunado
- Mas Fabregat Javier
- Melia Gomila Juan Jose
- Pons Perez Marc
- Reynes Pons Oscar
- Sastre Gardes Basilio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 30, S 8, H IM 6649, I/A 6 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Apoderado Mancomunado
- Mas Fabregat Javier
- Melia Gomila Juan Jose
- Pons Perez Marc
- Reynes Gelabert Benito
- Sastre Gardes Basilio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 29, S 8, H IM 6649, I/A 3 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-07
Empresa: MARINA ASMEN SL
Consejero
- Mas Fabregat Javier
- Melia Gomila Juan Jose
- Pons Perez Marc
- Reynes Gelabert Benito
- Sastre Gardes Basilio Juan
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Melia Gomila Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 27, S 8, H IM 6649, I/A 1 (06/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-07
Empresa: BUBBI CHARTER SL
Administrador Unico
- Melia Gomila Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 165, S 8, H IM 5613, I/A 1 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Empresa: BUBBI CHARTER SL
Socio Único
- Melia Gomila Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 165, S 8, H IM 5613, I/A 1 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-07
Información de MELIA GOMILA JUAN JOSE
Mostramos los datos de MELIA GOMILA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MELIA GOMILA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos