REYES MORENO SALVADOR
Informe ejecutivo de REYES MORENO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE REYES MORENO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO COMERCIAL REYES SL | Administrador Solidario | 25/11/2016 | |
PUERTA DE FUENGIROLA SL | Administrador Solidario | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE REYES MORENO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES MORENO SALVADOR
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 28, S 8, H MA 9186, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-29
Empresa: LA BOUTIQUE DEL HOGAR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gomez Reyes Miguel
- Reyes Moreno Jose
- Reyes Moreno Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368, L 281, F 146, S 8, H MA 11456, I/A 2 c (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-29
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 27, S 8, H MA 9186, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-29
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Unico
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 27, S 8, H MA 9186, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-29
Empresa: CENTRO COMERCIAL REYES SL
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408, L 321, F 33, S 8, H MA 12225, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-29
Empresa: CENTRO COMERCIAL REYES SL
Administrador Unico
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408, L 321, F 33, S 8, H MA 12225, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-29
Empresa: ALDEM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Reyes Francisco
- Reyes Moreno Salvador
Consejero
- Moreno Blanca Jose Francisco
- Moreno Reyes Francisco
- Reyes Moreno Salvador
Presidente
Secretario
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405, L 318, F 223, S 8, H MA 12232, I/A 30 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-29
Empresa: PUERTA DE FUENGIROLA SL
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123, L 1036, F 12, S 8, H MA 31792, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Empresa: PUERTA DE FUENGIROLA SL
Administrador Unico
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123, L 1036, F 12, S 8, H MA 31792, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Empresa: ALDEM SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Reyes Francisco
- Reyes Moreno Salvador
Consejero
- Moreno Blanca Jose Francisco
- Moreno Reyes Francisco
- Reyes Moreno Salvador
Presidente
Secretario
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405, L 318, F 223, S 8, H MA 12232, I/A 28 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-29
VER MAS ACTOS
Información de REYES MORENO SALVADOR
Mostramos los datos de REYES MORENO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES MORENO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos