CERVERA HIDALGO VIRGINIA
Informe ejecutivo de CERVERA HIDALGO VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CERVERA HIDALGO VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASEO DEL SOL SA | Administrador Unico | 08/03/2021 | |
CENTRO COMERCIAL REYES SL | Administrador Solidario | 25/11/2016 | |
PUERTA DE FUENGIROLA SL | Administrador Solidario | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE CERVERA HIDALGO VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVERA HIDALGO VIRGINIA
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Unico
- Cervera Hidalgo Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 28, S 8, H MA 9186, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-29
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 28, S 8, H MA 9186, I/A 5 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-29
Empresa: PASEO DEL SOL SA
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1318, L 231, F 27, S 8, H MA 9186, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-29
Empresa: CENTRO COMERCIAL REYES SL
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1408, L 321, F 33, S 8, H MA 12225, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-29
Empresa: PUERTA DE FUENGIROLA SL
Administrador Solidario
- Cervera Hidalgo Virginia
- Reyes Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2123, L 1036, F 12, S 8, H MA 31792, I/A 7 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-29
Información de CERVERA HIDALGO VIRGINIA
Mostramos los datos de CERVERA HIDALGO VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVERA HIDALGO VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos