REYES MELIAN JUANA MARIA
Informe ejecutivo de REYES MELIAN JUANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REYES MELIAN JUANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA | Consejero | 22/01/2020 |
VINCULACIONES DE REYES MELIAN JUANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES MELIAN JUANA MARIA
Consejero
- Reyes Melian Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 46, S 8, H TF 4592, I/A 70 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-38
Consejero
- Reyes Melian Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 44, S 8, H TF 4592, I/A 65 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 133, S 8, H TF 22713, I/A 26 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 42, S 8, H TF 4592, I/A 61 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
- Reyes Melian Juana Maria
Presidente
- Reyes Melian Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 133, S 8, H TF 22713, I/A 25 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
Presidente
- Reyes Melian Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 132, S 8, H TF 22713, I/A 23 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
- Abreu Exposito Aurelio
- Dorta Delgado Francisco Javier
- Reyes Melian Juana Maria
- Valido Garcia Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 131, S 8, H TF 22713, I/A 22 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
M.Com.Ej
- Perez Ojeda Juan Francisco
- Reyes Melian Juana Maria
- Santana Perez Juan Manuel
Pte.C.Ej
- Reyes Melian Juana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 179, S 8, H GC 11232, I/A 71 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-35
Consejero
- Alonso Alamo Maria Dolores
- Baumgartner Hernandez Yolanda
- Castro Chavez Estefania
- De La Rosa Hormiga Milagros
- Reyes Melian Juana Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 36, S 8, H TF 4592, I/A 52 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-38
Consejero Delegado
- Reyes Melian Juana Maria
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 55, S 8, H GC 11232, I/A 70 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-35
VER MAS ACTOS
Información de REYES MELIAN JUANA MARIA
Mostramos los datos de REYES MELIAN JUANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES MELIAN JUANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos