DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
Informe ejecutivo de DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA | Consejero | 14/12/2017 | 22/01/2020 |
SPET TURISMO DE TENERIFE SA | Consejero | 13/12/2018 | 09/01/2020 |
SOCIEDAD INSULAR PARA LA PROMOCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SL | Consejero | 29/12/2015 | 16/12/2019 |
GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE LA CULTURA Y EL OCIO SA | Consejero | 13/07/2017 | 24/10/2019 |
VINCULACIONES DE DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 133, S 8, H TF 22713, I/A 26 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Empresa: SPET TURISMO DE TENERIFE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bernabe Teja Alberto
- De La Rosa Hormiga Milagros
- Dorta Antequera Vicente Francisco
- Gorrin Ramos Luz Goretti
- Ledesma Martin Sebastian Jesus
- Marichal Gonzalez Jorge Alexis
- Melwani Melwani Dimple
- Mesa Mora Josefa Maria
- Moreiras Garcia Ermitas
- Perez Gonzalez David Miguel
- Sese Alonso Santiago
- Talg Reineke Enrique
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632 , F 153, S 8, H TF 3506, I/A 50 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 42, S 8, H TF 4592, I/A 61 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-38
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 184, S 8, H TF 24651, I/A 46 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-38
Empresa: SPET TURISMO DE TENERIFE SA
Consejero
- Becerra Dominguez Miguel
- Bernabe Teja Alberto
- De La Rosa Hormiga Milagros
- Gorrin Ramos Luz Goretti
- Ledesma Martin Sebastian Jesus
- Marichal Gonzalez Jorge Alexis
- Marichal Gonzalez Jorge Alexis
- Melwani Melwani Dimple
- Mesa Mora Josefa Maria
- Moreiras Garcia Ermitas
- Perez Gonzalez David Miguel
- Santos Cruz Miguel Angel
- Sese Alonso Santiago
- Sese Alonso Santiago
- Talg Reineke Enrique
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3329 , F 110, S 8, H TF 3506, I/A 48 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
- De La Rosa Hormiga Milagros
- Lopez Puech Ignacio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 133, S 8, H TF 22713, I/A 24 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-38
Consejero
- De La Rosa Hormiga Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3378 , F 183, S 8, H TF 24651, I/A 44 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-38
Consejero
- Alonso Alamo Maria Dolores
- Baumgartner Hernandez Yolanda
- Castro Chavez Estefania
- De La Rosa Hormiga Milagros
- Reyes Melian Juana Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 36, S 8, H TF 4592, I/A 52 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-38
Información de DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS
Mostramos los datos de DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE LA ROSA HORMIGA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos