REYES MALANG ALAINE
Informe ejecutivo de REYES MALANG ALAINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE REYES MALANG ALAINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN CUGAT BUSINESS CENTRE SL | Apoderado | 17/09/2013 | |
REGUS PINAR SL | Apoderado | 09/09/2013 | |
REGUS GRAN VIA SL | Apoderado | 05/09/2013 | |
CAMPO DE LAS NACIONES BUSINESS CENTRE SL | Apoderado Mancomunado | 04/09/2013 |
VINCULACIONES DE REYES MALANG ALAINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REYES MALANG ALAINE
Empresa: REGUS ESP022 SL
Apoderado Mancomunado
- Afable Lozada Kathleen Joy
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
- Reyes Malang Alaine
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32038 , F 95, S 8, H M 576536, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: GALIA BUSINESS CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31761 , F 36, S 8, H M 571484, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: CAPITOL BUSINESS CENTRE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29249 , F 36, S 8, H M 526561, I/A 7 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP054 SL
Apoderado Mancomunado
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
- Reyes Malang Alaine
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36154 , F 100, S 8, H M 649656, I/A 6 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP053 SL
Apoderado Mancomunado
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
- Reyes Malang Alaine
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36164 , F 54, S 8, H M 649850, I/A 4 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: REGUS ESP021 SL
Apoderado
- Afable Lozada Kathleen Joy
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
- Reyes Malang Alaine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31990 , F 172, S 8, H M 575662, I/A 5 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: REGUS MIRAFLORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27943 , F 115, S 8, H M 383955, I/A 14 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-30-28
Empresa: ECHEGARAY BUSINESS CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31761 , F 51, S 8, H M 571485, I/A 5 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: SALAMANCA BUSINESS CENTRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31761 , F 26, S 8, H M 571483, I/A 5 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: REGUS ESP016 SL
Apoderado Mancomunado
- Afable Lozada Kathleen Joy
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
- Reyes Malang Alaine
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31922 , F 185, S 8, H M 574526, I/A 5 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
VER MAS ACTOS
Información de REYES MALANG ALAINE
Mostramos los datos de REYES MALANG ALAINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REYES MALANG ALAINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos