MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
Informe ejecutivo de MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 88
Empresas inactivas: 72
CARGOS DE MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LSC BARCELONA REPORTING SL | Apoderado Mancomunado | 15/11/2017 |
VINCULACIONES DE MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
Empresa: LSC BARCELONA REPORTING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34978 , F 109, S 8, H M 629102, I/A 10 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-28
Empresa: REGUS BUSINESS CENTRE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33893 , F 115, S 8, H M 75213, I/A 38 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP073 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 14, S 8, H M 700606, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP074 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 24, S 8, H M 700607, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP058 SL
Apoderado
- Klimes Ondrej
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38079 , F 14, S 8, H M 677825, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP065 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 154, S 8, H M 700252, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP072 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39460 , F 5, S 8, H M 700605, I/A 4 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP047 SL
Apoderado Mancomunado
- Klimes Ondrej
- Malang Alaine Reyes
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
Apoderado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36154 , F 64, S 8, H M 649653, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP046 SL
Apoderado Mancomunado
- Klimes Ondrej
- Malang Alaine Reyes
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
Apoderado Solidario
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36154 , F 52, S 8, H M 649652, I/A 4 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Empresa: BUSINESS CENTRE ESP043 SL
Apoderado
- Klimes Ondrej
- Lozana Kathleen Joy Afable
- Malang Alaine Reyes
- Marujo Do Rosario Vasco Jorge
- Nedialkov Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34735 , F 159, S 8, H M 624781, I/A 5 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
VER MAS ACTOS
Información de MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE
Mostramos los datos de MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARUJO DO ROSARIO VASCO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos