REY LOPEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de REY LOPEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE REY LOPEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUKIT 2010 SL | Consejero | 26/05/2010 | 18/10/2012 |
UNITEC GLOBAL SA | Consejero Delegado Solidario | 06/05/2010 | |
UNITEC GLOBAL SA | Presidente | 06/05/2010 | |
UNITEC GLOBAL SA | Consejero | 06/05/2010 | |
TEAM CHATEDRAL SA | Presidente | 13/04/2010 | |
TEAM CHATEDRAL SA | Consejero Delegado | 13/04/2010 | |
TEAM CHATEDRAL SA | Consejero | 13/04/2010 | |
MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA | Presidente | 22/03/2010 | |
MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA | Consejero Delegado | 22/03/2010 | |
MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA | Consejero | 22/03/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE REY LOPEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY LOPEZ JOSE MANUEL
Empresa: TUKIT 2010 SL
Consejero
- Rey Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27807 , F 12, S 8, H M 501127, I/A 3 (18/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-28
Empresa: TUKIT 2010 SL
Apoderado
Consejero
- Dalmau Meñica Juan Ricardo
- Egido Gil Ovidio
- Rey Lopez Jose Manuel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27807 , F 10, S 8, H M 501127, I/A 1 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-28
Empresa: UNITEC GLOBAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Rey Lopez Jose Manuel
Consejero
Presidente
- Rey Lopez Jose Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15512 , F 213, S 8, H M 260884, I/A 27 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Empresa: TEAM CHATEDRAL SA
Consejero Delegado
- Rey Lopez Jose Manuel
Consejero
- Calvo Martinez Agustin
- Rey Lopez Jose Manuel
- UNITEC GLOBAL SA
Presidente
- Rey Lopez Jose Manuel
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15739 , F 212, S 8, H M 265366, I/A 12 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA
Consejero Delegado
- Rey Lopez Jose Manuel
Consejero
- Rey Lopez Jose Manuel
- UNITEC GLOBAL SA
Presidente
- Rey Lopez Jose Manuel
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16668 , F 69, S 8, H M 284403, I/A 8 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: UNITEC CONTENIDOS SA
Administrador Unico
- Rey Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17902 , F 143, S 8, H M 309049, I/A 6 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero Delegado
- Rey Lopez Jose Manuel
Consejero
- Bajo Collantes Luis Pablo
- Garcia Porras Juan Francisco
- Iglesias Garcia Julio
- Molero Torralvo Jose
- Rey Lopez Jose Manuel
Presidente
- Rey Lopez Jose Manuel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14475 , F 196, S 8, H M 156412, I/A 54 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Empresa: CELISTICS HOLDINGS SL
Apoderado
- Rey Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25927 , F 148, S 8, H M 467308, I/A 18 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Empresa: CELISTICS HOLDINGS SL
Consejero
- Rey Lopez Jose Manuel
Vicepresidente
- Rey Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25927 , F 148, S 8, H M 467308, I/A 18 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-28
Información de REY LOPEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de REY LOPEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY LOPEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos