LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEAM CHATEDRAL SA | Representante | 13/04/2010 | |
MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA | Representante | 22/03/2010 | |
UNITEC UNION TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES SA | Apoderado | 30/10/2009 | |
UNITEC GLOBAL SA | Apoderado Mancomunado | 19/06/2009 | |
UNITEC GLOBAL SA | Apoderado | 19/06/2009 | |
UNITEC UNION TIENDAS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES SA | Apoderado | 18/06/2009 | |
CELISTICS HOLDINGS SA | Consejero | 09/06/2009 | |
CELISTICS HOLDINGS SA | Apoderado | 12/05/2009 |
VINCULACIONES DE LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
Empresa: TEAM CHATEDRAL SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Lopez Mendez Jose Maria
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15739 , F 212, S 8, H M 265366, I/A 12 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-28
Empresa: MOVIDREAM INTELIGENCIA MOVIL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Lopez Mendez Jose Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16668 , F 69, S 8, H M 284403, I/A 8 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Apoderado
- Lopez Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14475 , F 193, S 8, H M 156412, I/A 53 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Empresa: UNITEC GLOBAL SA
Apoderado Mancomunado
- Lopez Mendez Jose Maria
Apoderado
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15512 , F 210, S 8, H M 260884, I/A 25 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28
Apoderado
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
- Lopez Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14475 , F 193, S 8, H M 156412, I/A 51 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Empresa: CELISTICS HOLDINGS SL
Consejero
- Lopez Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25927 , F 146, S 8, H M 467308, I/A 15 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-28
Empresa: CELISTICS HOLDINGS SL
Apoderado
- Lopez Mendez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25927 , F 146, S 8, H M 467308, I/A 14 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28
Información de LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ MENDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos