REY CABRERIZO MARTIN
Informe ejecutivo de REY CABRERIZO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE REY CABRERIZO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REY CABRERIZO MARTIN
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Collado Bautista Francisco
- Martinez Ruiz Enrique Antonio
- Rey Cabrerizo Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 157, S 8, H J 3758, I/A 17 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 131, S 8, H J 3758, I/A 13 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Rey Cabrerizo Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 210, S 8, H J 6278, I/A 5 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 129, S 8, H J 3758, I/A 8 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Rey Cabrerizo Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 209, S 8, H J 6278, I/A 4 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-23
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Zafra Juan
- Gonzalez Muñoz Francisco Javier
- Rey Cabrerizo Martin
- Soriano Mora Apolinar
Consejero
Presidente
- Rey Cabrerizo Martin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 209, S 8, H J 6278, I/A 4 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 21, S 8, H J 3758, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 21, S 8, H J 3758, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-23
Información de REY CABRERIZO MARTIN
Mostramos los datos de REY CABRERIZO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REY CABRERIZO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos