GARCIA ZAFRA JUAN
Informe ejecutivo de GARCIA ZAFRA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARCIA ZAFRA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ZAFRA JUAN
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero
- Garcia Zafra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 157, S 8, H J 3758, I/A 19 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Zafra Juan
Consejero
- Garcia Zafra Juan
Secretario
- Garcia Zafra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590 , F 157, S 8, H J 3758, I/A 18 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Zafra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 131, S 8, H J 3758, I/A 13 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 210, S 8, H J 6278, I/A 5 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Zafra Juan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 444 , F 129, S 8, H J 3758, I/A 8 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-23
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 209, S 8, H J 6278, I/A 4 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-23
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Zafra Juan
- Gonzalez Muñoz Francisco Javier
- Rey Cabrerizo Martin
- Soriano Mora Apolinar
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195 , F 209, S 8, H J 6278, I/A 4 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-23
Empresa: EUROPEAN CONSULTING TEAM SLL
Administrador Solidario
- Garcia Zafra Juan
- Reina Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4130 , F 143, S 8, H SE 61663, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-41
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Zafra Juan
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 21, S 8, H J 3758, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-23
Empresa: SURTEL ELECTRONICA SAL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Zafra Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 21, S 8, H J 3758, I/A 6 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-23
Información de GARCIA ZAFRA JUAN
Mostramos los datos de GARCIA ZAFRA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ZAFRA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos