RESANO CIA JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de RESANO CIA JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RESANO CIA JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IONGRAF SA | Administrador Unico | 03/05/2022 | |
EPSILON 5 SA | Administrador Unico | 03/05/2022 | |
RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA | Administrador Unico | 17/03/2022 | |
RESANO INVERSIONES SL | Socio Unico | 19/01/2022 | |
RESANO INVERSIONES SL | Administrador Unico | 19/01/2022 | |
IONGRAF SA | Apoderado | 11/05/2021 | |
EPSILON 5 SA | Apoderado | 11/05/2021 | |
RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA | Apoderado Solidario | 19/04/2021 | |
EPSILON 5 SA | Apoderado | 29/10/2020 | |
IONGRAF SA | Apoderado | 20/07/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RESANO CIA JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RESANO CIA JESUS ANTONIO
Empresa: EPSILON 5 SA
Administrador Unico
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 135, S 8, H NA 10734, I/A 27 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: EPSILON 5 SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 135, S 8, H NA 10734, I/A 27 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: IONGRAF SA
Administrador Unico
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 174, S 8, H NA 2024, I/A 74 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: IONGRAF SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 174, S 8, H NA 2024, I/A 74 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA
Administrador Unico
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 129, S 8, H VI 1740, I/A 27 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 129, S 8, H VI 1740, I/A 27 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: RESANO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 13, S 8, H NA 40925, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-31
Empresa: RESANO INVERSIONES SL
Socio Único
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2049 , F 13, S 8, H NA 40925, I/A 1 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-31
Empresa: EPSILON 5 SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 133, S 8, H NA 10734, I/A 26 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-31
Empresa: IONGRAF SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 171, S 8, H NA 2024, I/A 73 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-31
VER MAS ACTOS
Información de RESANO CIA JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de RESANO CIA JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RESANO CIA JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos