LOPEZ REINARES JESUS
Informe ejecutivo de LOPEZ REINARES JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ REINARES JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IONGRAF SA | Apoderado | 03/05/2022 | |
EPSILON 5 SA | Apoderado | 03/05/2022 | |
IONGRAF SA | Apoderado | 11/05/2021 | 03/05/2022 |
EPSILON 5 SA | Apoderado | 11/05/2021 | 03/05/2022 |
IONGRAF SA | Apoderado | 20/07/2020 | 03/05/2022 |
EPSILON 5 SA | Presidente | 29/10/2020 | 03/05/2022 |
EPSILON 5 SA | Consejero | 29/10/2020 | 03/05/2022 |
EPSILON 5 SA | Apoderado | 29/10/2020 | 03/05/2022 |
IONGRAF SA | Presidente | 30/10/2020 | 03/05/2022 |
IONGRAF SA | Consejero | 30/10/2020 | 03/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ REINARES JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ REINARES JESUS
Empresa: EPSILON 5 SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Lopez Reinares Jesus
- Lopez Reinares Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 136, S 8, H NA 10734, I/A 28 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: EPSILON 5 SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
- Lopez Reinares Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 135, S 8, H NA 10734, I/A 27 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: IONGRAF SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Lopez Reinares Jesus
- Lopez Reinares Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 175, S 8, H NA 2024, I/A 75 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: IONGRAF SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
- Lopez Reinares Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 174, S 8, H NA 2024, I/A 74 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-31
Empresa: RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA
Apoderado Solidario
- Lopez Reinares Jesus
Apoderado
- Lopez Reinares Jesus
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 130, S 8, H VI 1740, I/A 28 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-01
Empresa: RECUBRIMIENTOS ORGANICOS SA
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
- Lopez Reinares Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 129, S 8, H VI 1740, I/A 27 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-01
Empresa: EPSILON 5 SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 133, S 8, H NA 10734, I/A 26 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-31
Empresa: IONGRAF SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 171, S 8, H NA 2024, I/A 73 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-31
Empresa: IONGRAF SA
Apoderado
- Gomez De Segura Martinez Lorenzo
- Lopez Reinares Jesus
Consejero
- Gomez De Segura Echarri Carmelo
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
- Tevendale Clark Gillian Elizabeth
Presidente
- Lopez Reinares Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 170, S 8, H NA 2024, I/A 72 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
Empresa: IONGRAF SA
Administrador Mancomunado
- Lopez Reinares Jesus
- Resano Cia Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 188 , F 170, S 8, H NA 2024, I/A 72 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-31
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ REINARES JESUS
Mostramos los datos de LOPEZ REINARES JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ REINARES JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos