RENNER SINA ALEXA
Informe ejecutivo de RENNER SINA ALEXA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RENNER SINA ALEXA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS SPAIN SL | Apoderado | 01/03/2017 | 27/08/2019 |
GUERBET IMAGING SPAIN SL | Consejero | 05/01/2016 | |
GUERBET IMAGING SPAIN SL | Vicepresidente | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE RENNER SINA ALEXA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENNER SINA ALEXA
Apoderado
- Renner Sina Alexa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35681 , F 1, S 8, H M 582994, I/A 18 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Consejero
- Barlow Robert
- Charles Carney John
- Renner Sina Alexa
- Volpini Bargueño Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Charles Carney John
- Renner Sina Alexa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 167, S 8, H M 599059, I/A 6 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de RENNER SINA ALEXA
Mostramos los datos de RENNER SINA ALEXA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENNER SINA ALEXA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos