RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE VIDA TRES FP | Pres.Com.Ctr | 02/08/2024 | |
MAPFRE VIDA TRES FP | Miem.Com.Ctr | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Pres.Com.Ctr
- Renero Arribas Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 16154, I/A 47 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Renero Arribas Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 223, S 8, H M 16154, I/A 45 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Martinez De Miguel Jose Enrique
- Renero Arribas Jose Angel
- Ruiz Bravo Ignacio
- Segovia Peña Araceli
- Soriano Clavero Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37526 , F 215, S 8, H M 16154, I/A 40 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 59, S 8, H M 16154, I/A 34 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Renero Arribas Jose Angel
- Segovia Peña Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 53, S 8, H M 16154, I/A 28 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
Empresa: MAPFRE VIDA TRES FP
Miem.Com.Ctr
- Fernandez Jimenez Mariana
- Renero Arribas Jose Angel
- Segovia Peña Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 793 , F 51, S 8, H M 16154, I/A 20 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-28
Información de RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL
Mostramos los datos de RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RENERO ARRIBAS JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos